Entreprise : UNEBAM - SIREN 421 301 722
Identité
Dénomination
UNEBAM
SIREN (siège)
421 301 722
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2010
Début d’activité
17/05/2010
Date de fin de la personne morale
18/10/2048
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Construction et gestion d'immeubles à usage commercial
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3000000 EUR
Adresse du siège
ZONE ARTISANALE TERCA 97351 MATOURY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TERCA CENTRE COMMERCIALE MATOURY RN 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAYOT STEPHANE , MARIE-JOSEPH , LEON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Le François
Nom, Prénom(s)
HAYOT RODOLPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Le François
Dénomination
ACCENTYS AUDIT CONSULTANT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/05/2010
Siret
42130172200037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Construction et gestion d'immeubles à usage commercial
Autres Activités
Construction et gestion d'immeubles à usage commercial
Adresse
ZONE ARTISANALE TERCA
97351 , MATOURY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TERCA CENTRE COMMERCIALE MATOURY RN 1
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/06/2021
Siret
42130172200045
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Construction et gestion d'immeubles à usage commercial
Autres Activités
Construction et gestion d'immeubles à usage commercial
Adresse
CAR SUZINI
97354 , REMIRE MONTJOLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 1. RTE DE MONTJOLY RD 1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1998
Siret
42130172200011
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
ACAJOU
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/07/2010
Siret
42130172200029
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
7 LOT MARENGO
97300 , CAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O BAMYRAG ZI COLLERY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2263
Date d'ajout
18/06/2010
Description
Modification d'activité de l'établissement principal situé à compter du 17/05/2010 Ancienne : SANS Nouvelle : Construction et gestion d'immeubles à usage commercial APE6832 A Augmentation de capital à compter du 17/05/2010 Ancien : 7500 EUR Nouveau : 3000000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/05/2010 : Partant : HAYOT Bernard Marie-Joseph, Gérant(e) Nouveau : HAYOT Rodolphe, Gérant(e) Modifié : HAYOT Stéphane Marie-Joseph Léon, Gérant(e)
Numéro d'observation
4826
Date d'ajout
11/09/2007
Description
Modification autre CONTINUATION MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL Date d'effet : 18/05/2007
Numéro d'observation
4742
Date d'ajout
28/08/2006
Description
Changement de gérant GERANT MAINTENU : HAYOT BERNARD. NOUVEAU GERANT : HAYOT STEPHANE. Date d'effet : 04/04/2006
Numéro d'observation
4345
Date d'ajout
18/10/2001
Description
Modification autre CONVERSION ET REDUCTION DU CAPITAL PAR ARRONDI DE LA VALEUR NOMINALE A 15 E ANCIENNE MENTION : 50 000 F NOUVELLE MENTION : 7 500 E A COMPTER DU 01/01/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).