Entreprise : SCI LES GRUES - SIREN 421 297 201
Identité
(Entreprise radiée le 04/03/2019)
Dénomination
SCI LES GRUES
SIREN (siège)
421 297 201
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1998
Date de fin de la personne morale
22/12/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
1 RUE ANDRE MARIE AMPERE 79160 COULONGES SUR L'AUTIZE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE L'AVENIR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUCHOU ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Coulonges-sur-l'Autize
Nom, Prénom(s)
BUCHOU CHANTAL , ANNIE , JOELLE
Nom d'usage
THIBAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Villiers-en-Plaine
Dénomination
BUCHON NEGOCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Coulonges-sur-l'Autize
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/12/1998
Siret
42129720100012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION CONSTRUCTION
Adresse
1 RUE 1 Rue André Marie Ampère ZA de l'Avenir
79160 , Coulonges-sur-l'Autize - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE L'AVENIR
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1158
Date d'ajout
04/03/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
378
Date d'ajout
26/01/2019
Description
Dissolution à compter du 28/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/12/2018, liquidateur : Alain BUCHOU, siège de la liquidation : ZA de l'Avenir 1 Rue André Marie Ampère 79160 Coulonges-sur-l'Autize, parution de la publicité légale : LA CONCORDE en date du 25/01/2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).