Entreprise : GAEC DU CHAMP - SIREN 421 269 010
Identité
Dénomination
GAEC DU CHAMP
SIREN (siège)
421 269 010
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1979
Date de fin de la personne morale
19/12/2036
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
131175 EUR
Adresse du siège
39 RUE DE L'EGLISE 01230 ARANDAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Arandas
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PATIN HERVE , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Arandas
Nom, Prénom(s)
PROST CHRISTIAN , LEON , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Arandas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/02/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/10/1979
Siret
42126901000011
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de fonds agricoles en commun
Adresse
39 RUE DE L'EGLISE
01230 , ARANDAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Arandas
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3543
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2527
Date d'ajout
08/03/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/01/2016 Liquidateur : Mr PROST Christian Léon Louis et Mr PATIN Herve Joseph Le siège de la liquidation est fixé à : Arandas 01230 Arandas Journal d'annonces légales : L'AIN AGRICOLE en date du 11/02/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 545 300.00 FRF nouveau montant : 83 130.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).