Entreprise : LES PEURETS - SIREN 421 268 897
Identité
Dénomination
LES PEURETS
SIREN (siège)
421 268 897
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2004
Début d’activité
01/01/2003
Date de fin de la personne morale
17/02/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par location de tous biens immobiliers dont elle sera locataire et/ou propriétaire
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
3 LES PEURETS 36370 MAUVIERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Peurets
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE RAVALLEC PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Le blanc
Nom, Prénom(s)
MICHEL FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Les trois îlets
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
42126889700020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par location de tous biens immobiliers dont elle sera locataire et/ou propriétaire
Autres Activités
Acquisition, administration, gestion par location de tous biens immobiliers dont elle sera locataire et/ou propriétaire
Adresse
3 LES PEURETS
36370 , MAUVIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Peurets
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
42126889700012
Code APE
702C
Adresse
LD BOIS DE ROSE
97170 , PETIT-BOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt constitutif au greffe du tribunal de grande instance de pointe à pitre (97) en date du 27/08/1998 sous le numéro 1621 journal constitutif : France Antilles du 25/08/1998 dépôt du transfert au greffe du tribunal de commerce de Châteauroux (36) en date du 18/02/2004 journal transfert : Le courrier français du 09/01/2004 la conversion du montant du capital en francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 - ancien capital : 1.000,00 F nouveau capital : 152.45 euros
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).