Entreprise : SCI LES PINS - SIREN 421 256 751
Identité
Dénomination
SCI LES PINS
SIREN (siège)
421 256 751
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1998
Début d’activité
14/12/1998
Date de fin de la personne morale
27/12/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la gestion, la construction, et plus gênera- Lement, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous les terrains ou immeubles que la société pourra acquérir
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
ALL SUD DU BOIS DU VINCIN 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND ERIC , SERGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Saint-Pierre-Quiberon
Nom, Prénom(s)
LEGRAND AXEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/12/1998
Siret
42125675100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la gestion, la construction, et plus gênera- Lement, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous les terrains ou immeubles que la société pourra acquérir
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, la gestion, la construction, et plus gênera- Lement, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous les terrains ou immeubles que la société pourra acquérir
Adresse
ALL SUD DU BOIS DU VINCIN
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3850
Date d'ajout
13/07/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/03/2018 : Changement de qualité : LEGRAND Eric, Serge, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 7, rue du Fozo 56510 ST PIERRE QUIBERON Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/07/2003 : Nouveau : LEGRAND Axel, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : ---------------------------------------- NUMERO SIRET : 421 256 751 00015 CODE APE : 702C LOCATION D'AUTRES BIENS IMMOBILIERS LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 700 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 106 714.31 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).