Entreprise : GENERALE IMMOBILIERE - SIREN 421 248 808
Identité
Dénomination
GENERALE IMMOBILIERE
SIREN (siège)
421 248 808
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1999
Date de fin de la personne morale
29/03/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
11 RUE DU COLLEGE 43000 LE PUY-EN-VELAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD PHILIPPE , MARIE , JEAN , BENOIT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Firminy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42124880800022
Code APE
703C
Adresse
11 RUE DU COLLEGE
43000 , LE PUY-EN-VELAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42124880800014
Code APE
703C
Adresse
4 RUE DES CREUSES
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/03/2000
Siret
42124880800030
Code APE
703C
Adresse
45 RUE PAUL BERT
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/004546
Date d'ajout
26/09/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 26/09/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/004533
Date d'ajout
26/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 26/09/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F15/000852
Date d'ajout
27/02/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 27/02/2015 désignant en qualité de Représentant des créanciers-liquidateur : SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY 10 RUE DE LA RONZADE 43000 LE PUY-EN-VELAY en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/01/2012
Description
Ordonnance Président du 17-01-2012 nommant Madame Nelly ISSARTEL en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mr michel MIGNOT.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/09/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 13/09/2002 nommant ME PETAVY Raphael RESIDENCE CENTRE BEAULIEU 29 BOULEVARD BERTHELOT 63400 CHAMALIERES en qualité de liquidateur en remplacement de Me JEAN FRANCOIS PETAVY
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/06/2002
Description
Ce même jugement autorise dans le cadre de la liquidation judiciaire la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 28/07/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/06/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 28/06/2002 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 16/04/2002. Juge Commissaire : M MIGNOT MICHEL Liquidateur : ME PETAVY JEAN FRANCOIS RESIDENCE CENTRE BEAULIEU 29 BOULEVARD BERTHELOT 63400 CHAMALIERES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/03/1999
Description
Historique des observations RCS : SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL TRANSFERES DE 45 RUE PAUL BERT, 42000 SAINT ETIENNE A COMPTER DU 30/01/2001 (GTC SAINT ETIENNE 98B733).JOURNAL PUBLICATEUR DE TRANSFERT: L'EVEIL DU DIMANCHE DU 4 MARS 2001.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cessation d'activité en date du 28/07/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).