Entreprise : FILAM - SIREN 421 247 768
Identité
Dénomination
FILAM
SIREN (siège)
421 247 768
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1998
Début d’activité
18/12/1998
Date de fin de la personne morale
27/12/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Prise de participation au capital de Ttes sociétés et leur gestion - prestations administratives, informatiques, comptables et financières, création, acquisition, exploitation de tous fonds de commerce de garage automobile.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
2289164 EUR
Adresse du siège
LAYATZ 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MESTELAN MARIE
Nom d'usage
TARRAUBE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
MESTELAN ANNE
Nom d'usage
ESTEVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Soorts-Hossegor
Nom, Prénom(s)
LAMERAIN EMMANUELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
LAMERAIN BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
BLANCHE SEBASTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
LAMERAIN MARTINE
Nom d'usage
MESTELAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1937
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
CABINET OYHAMPE ..
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/12/1998
Siret
42124776800011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation au capital de Ttes sociétés et leur gestion - prestations administratives, informatiques, comptables et financières, création, acquisition, exploitation de tous fonds de commerce de garage automobile.
Autres Activités
Prise de participation au capital de Ttes sociétés et leur gestion - prestations administratives, informatiques, comptables et financières, création, acquisition, exploitation de tous fonds de commerce de garage automobile.
Adresse
LAYATZ
64500 , SAINT-JEAN-DE-LUZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dans l'imprimé modificatif du 14.04.2016 : il a été omis de mentionner que M LAMERAIN Jean-Marie était partant de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration mais resté administrateur. Le mandataire a joint un nouvel imprimé M3 afin de rectifier l'extrait KBIS (mention du 26.04.2016)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).