Entreprise : MG PARTICIPATIONS - SIREN 421 236 910
Identité
Dénomination
MG PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
421 236 910
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1998
Début d’activité
15/12/1998
Date de fin de la personne morale
23/12/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
holding, toutes opérations industrielles et commerciales relatives au négoce a la fabrication et la l'entreposage pour son compte ou pour le compte de tiers de tous produits et matières plastiques toutes prestations de ser- vices techniques commerciales administratives et financières.
Code APE
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Capital social
157500 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE L'ILE MACE 44400 REZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIGNOT FREDERIC , JACQUES , PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
ACCOUNT REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Breteil
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Herblain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1998
Siret
42123691000012
Code APE
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
holding, toutes opérations industrielles et commerciales relatives au négoce a la fabrication et la l'entreposage pour son compte ou pour le compte de tiers de tous produits et matières plastiques toutes prestations de ser- vices techniques commerciales administratives et financières.
Adresse
3 RUE DE L'ILE MACE
44400 , REZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
09/08/2023
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SARL MARPI FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 3 Rue de l'île 44400 Rezé RCS Nantes à compter du 30-06-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/12/1998
Description
Historique : - PUBLICITE : INFORMATEUR JUDICIAIRE ---------- Mention du 03/09/2001 : ANCIEN CAPITAL : 1050000.00 FRS (PV DU 15.6.01) ---------- Mentio n du 15/04/2002 : CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE AN CIENNEMENT SACO A COMPTER DU 7 FEVRIER 2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).