Entreprise : TRANSPORT PHILEAS - SIREN 421 155 938
Identité
Dénomination
TRANSPORT PHILEAS
SIREN (siège)
421 155 938
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1999
Début d’activité
01/03/1998
Date de fin de la personne morale
05/01/2098
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Le transport public routier de marchandises. Activité de commissionnaire de transport
Code APE
4941C - Location de camions avec chauffeur
Capital social
39331.85 EUR
Adresse du siège
13 RUE SAMUEL TREUTHARD 97450 SAINT-LOUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PHILEAS GERARD , RITO , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
PHILEAS JEAN , ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1994
Commune de résidence
Saint-Louis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1998
Siret
42115593800028
Code APE
4941C - Location de camions avec chauffeur
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le transport public routier de marchandises. Activité de commissionnaire de transport
Adresse
13 RUE SAMUEL TREUTHARD
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1998
Siret
42115593800010
Code APE
602L
Adresse
13 RUE DU COMMERCE
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
433
Date d'ajout
12/02/2010
Description
Modification de la gérance Suite au décès de Mr Phileas Valère co gérant, survenu le 05/06/2009 , Mr Phileas Gerard exercé seul les fonctions de gérance Date d'effet : 28/10/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2398
Date d'ajout
07/07/2004
Description
Changement de gérant Nomination de M. Phileas Gerard Rito Michel en qualité de gérant associé Date d'effet : 01/06/2004
Numéro d'observation
455
Date d'ajout
07/03/2003
Description
À compter du 13/11/2002, modification d'adresse du siège et de l'établissement principal suite a une décision communale : - Ancienne mention : 13 rue du commerce 97450 Saint-Louis - - nouvelle mention : 13 rue Samuel Treuthard - BP 63 - 97450 St-louis
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 258 000.00 FRF nouveau montant : 39 331.85 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).