Entreprise : COPIMMO - SIREN 421 132 374
Identité
(Entreprise radiée le 05/04/2024)
Dénomination
COPIMMO
SIREN (siège)
421 132 374
Date d'immatriculation au RNE
15/12/1998
Date de fin de la personne morale
14/12/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
L'ARC EN CIEL 53500 SAINT-PIERRE-DES-LANDES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MEGAUDAIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLEUX NICOLAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Ernée
Nom, Prénom(s)
DUFIEF FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Ernée
Nom, Prénom(s)
OGER HUBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Landes
Nom, Prénom(s)
PANNETIER MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Ernée
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1998
Siret
42113237400016
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par location d'immeubles et biens immobiliers
Adresse
L'ARC EN CIEL
53500 , SAINT-PIERRE-DES-LANDES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MEGAUDAIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3393
Date d'ajout
05/04/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/04/2024
Description
Dissolution à compter du 31/12/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2023, siège de la liquidation : 51 Avenue de la Libération 53500 Ernée, parution de la publicité légale : Haut Anjou paru le 05/04/2024
Numéro d'observation
832
Date d'ajout
07/02/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/02/2019 : Modifié : PANNETIER Michel, Gérant, Associé, demeurant 13 rue du Moulin 53500 Ernée Modifié : OGER Hubert, Gérant, Associé, demeurant l'Arc En Ciel 53500 Saint-Pierre-des-Landes Modifié : DUFIEF Franck, Gérant, Associé, demeurant 8 les Petites Bretonnières 53500 Ernée Modifié : GUILLEUX Nicolas, Gérant, Associé, demeurant 51 avenue de la Libération 53500 Ernée
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).