Entreprise : SCI LES ORCHIDEES - SIREN 421 042 151
Identité
Dénomination
SCI LES ORCHIDEES
SIREN (siège)
421 042 151
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1998
Début d’activité
27/11/1998
Date de fin de la personne morale
07/12/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION-GESTION-ADMINISTRATION LOCAL SIS 25 RUE DOM PEDRO CHERBOURG.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
130036.64 EUR
Adresse du siège
38 RUE LUCET 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA GLACERIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANDIN CHRISTINE
Nom d'usage
GIFFARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
GIFFARD PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
LA GLACERIE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/11/1998
Siret
42104215100025
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition-Gestion-Administrati local sis 25 rue dom Pedro Cherbourg.
Autres Activités
Acquisition-Gestion-Administrati local sis 25 rue dom Pedro Cherbourg.
Adresse
38 RUE LUCET
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA GLACERIE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/11/1998
Siret
42104215100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
25 RUE DOM PEDRO
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHERBOURG
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3036
Date d'ajout
19/12/2006
Description
A COMPTER DU 01/12/2006 : CHGT D ASSOCIES : PARTANTS: MRS BURNEL JACQUES , MAHE PASCAL, LANGELIER GILBER, LECARDONNEL THIERRY/ NV : MME GIFFARD CHRISTINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2662
Date d'ajout
13/11/2006
Description
REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL A CPTER DU 27/10/06 : ANC : 243 918.43 euros / NV : 130 036.64 euros - ASSOCIES : MRS LECARDONNEL THIERRY, LANGELIER GILBERT, MAHE PASCAL ET BURNEL JACQUES - PV AGE DU 27/10/06 - LA PRESSE DE LA MANCHE DU 03/11/06
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).