Entreprise : SCI ALABAK - SIREN 421 040 007
Identité
Dénomination
SCI ALABAK
SIREN (siège)
421 040 007
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1998
Début d’activité
08/12/1998
Date de fin de la personne morale
07/12/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers et plus Particuliermentde toute participation dans toutes sociétés et de tous autres meubles et immeubles a quelque endroit qu'ils se trouvent
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
365877.64 EUR
Adresse du siège
25 RUE GAETAN BERNOVILLE 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRERE HELENE
Nom d'usage
PERENNOU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Verrières-le-Buisson
Nom, Prénom(s)
CARRERE ISABELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
CARRERE CATHERINE
Nom d'usage
BANOS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Saint-Loubès
Nom, Prénom(s)
CARRERE GENEVIEVE
Nom d'usage
CHAMPEVILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Beauzelle
Nom, Prénom(s)
CARRERE MAYLIS
Nom d'usage
DICKEY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Nom, Prénom(s)
CARRERE LAURENCE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Billère
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/12/1998
Siret
42104000700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers et plus Particuliermentde toute participation dans toutes sociétés et de tous autres meubles et immeubles a quelque endroit qu'ils se trouvent
Autres Activités
Propriété et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers et plus Particuliermentde toute participation dans toutes sociétés et de tous autres meubles et immeubles a quelque endroit qu'ils se trouvent
Adresse
25 RUE GAETAN BERNOVILLE
64500 , SAINT-JEAN-DE-LUZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5825
Date d'ajout
25/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/10/2010 : Partant : CARRERE Jean, Gérant(e) Nouveau : CARRERE Laurence, Gérant associé Nouveau : DICKEY Maylis, Associé Société Civile Nouveau : CHAMPEVILLE Geneviève, Associé Société Civile Nouveau : BANOS Catherine, Associé Société Civile Nouveau PERENNOU Hélène Associé société civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 365 877.64 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).