Entreprise : TBC SARL - SIREN 421 037 201
Identité
Dénomination
TBC SARL
SIREN (siège)
421 037 201
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1998
Début d’activité
04/01/1999
Date de fin de la personne morale
02/12/2048
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2000
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Transporteurs routiers de marchandises pour le compte d'autrui. Loueurs de véhicules industriels destinés au transport de marchandises.
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
11 AV DE LA GARE 38210 TULLINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DES NOYERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZIVKOVIC BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Tullins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/1999
Siret
42103720100017
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transporteurs routiers de marchandises pour le compte d'autrui. Loueurs de véhicules industriels destinés au transport de marchandises.
Adresse
11 AV DE LA GARE
38210 , TULLINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DES NOYERS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/009563
Date d'ajout
26/06/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 26/06/2018 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/009791
Date d'ajout
28/06/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 28/06/2016 prononçant le retour en liquidation judiciaire normale
Numéro d'observation
F15/021018
Date d'ajout
22/12/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 22/12/2015 prononçant la conversion du Redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée - Liquidateur-judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE -
Numéro d'observation
F15/010555
Date d'ajout
23/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 23/06/2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE. Date de cessation des paiements : 10/06/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 01.12.1998 LE MEMORIAL DE L'ISERE du 30.10.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).