Entreprise : MUTRE SA - SIREN 421 024 290
Identité
(Entreprise radiée le 07/05/2018)
Dénomination
MUTRE SA
SIREN (siège)
421 024 290
Date d'immatriculation au RNE
30/11/1998
Date de fin de la personne morale
29/11/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
96503031 EUR
Adresse du siège
255 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Thivant GILLES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Croissy sur Seine
Nom, Prénom(s)
Trainar PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Legrand DIDIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Chelles
Nom, Prénom(s)
Latourrette BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SCOR GLOBAL LIFE SE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SEC BURETTE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rouen
Dénomination
MONCEY AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rouen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42102429000015
Code APE
6520Z - Réassurance
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La réalisation de toutes opérations de réassurance des risques lies aux opérations d'assurances de la personne ainsi que des risques lies aux opérations d'assurances caution de prêts immobiliers et aux opérations d'assistance
Adresse
255 RUE 255 rue de Vaugirard
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1998B17205108
Date d'ajout
07/05/2018
Description
Radiation. Fusion Absorption par SCOR GLOBAL LIFE SE - société européenne - 5 avenue Kléber 75016 Paris 433 935 558 RCS Paris le 31-03-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).