Entreprise : LES TROIS COLOMBES - SIREN 421 019 050
Identité
Dénomination
LES TROIS COLOMBES
SIREN (siège)
421 019 050
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1998
Début d’activité
01/12/1998
Date de fin de la personne morale
07/12/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de logements
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
213428.62 EUR
Adresse du siège
1739 CHE DES FREMIGIERES 84840 LAPALUD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LAPALUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIBOT PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Lapalud
Nom, Prénom(s)
RIBOT MARIE-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1994
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
RIBOT VIRGINIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1990
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
RIBOT AURELIE
Nom d'usage
HERNAN URIARTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Les Angles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1998
Siret
42101905000010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de logements
Autres Activités
Location de logements
Adresse
1739 CHE DES FREMIGIERES
84840 , LAPALUD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LAPALUD
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
57
Date d'ajout
08/01/2001
Description
ANCIEN CAPITAL : 100 000 FRS NOUVEAU : 1 400 000 FRS A COMPTER DU 02 OCTOBRE 2000 JOURNAL : TPBM DU 01 DECEMBRE 2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 213 428.62 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).