Entreprise : SCI CARNOT - SIREN 420 971 350
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2019)
Dénomination
SCI CARNOT
SIREN (siège)
420 971 350
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1998
Fermeture de l'établissement - 42097135000012
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2018
Date de fin de la personne morale
03/12/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
198 EUR
Adresse du siège
IMP COMMANDANT ESPINADEL 34410 SERIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONZALEZ JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Sérignan
Nom, Prénom(s)
CAZAUX DIDIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Villeneuve-les-Béziers
Nom, Prénom(s)
CAZOT MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Sérignan
Nom, Prénom(s)
LAMBERT MARTINE
Nom d'usage
CAILLAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Sérignan
Nom, Prénom(s)
PALETTA LUDOVIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Sérignan
Nom, Prénom(s)
CAMMAN PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Le gosier
Nom, Prénom(s)
CAILLAT FABIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Valras-Plage
Nom, Prénom(s)
CAILLAT FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
La Teste-de-Buch
Nom, Prénom(s)
CAILLAT LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Sérignan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/11/1998
Siret
42097135000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
IMP COMMANDANT ESPINADEL
34410 , SERIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6338
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Radiation du RCS le 11/07/2019 avec effet au 11/06/2019 Radiation suite à clôture des opérations de liquidation
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9848
Date d'ajout
19/10/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/07/2018 Liquidateur : CAZAUX Didier Le siège de la liquidation est fixé à : 3B rue du Commandant Espinadel 34410 Sérignan Journal d'annonces légales : Le Petit Journal en date du 30/08/2018 Mise en sommeil de la société à compter du 31/07/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).