Entreprise : LEGUTERNAY - SIREN 420 954 182
Identité
Dénomination
LEGUTERNAY
SIREN (siège)
420 954 182
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1998
Début d’activité
01/10/1998
Date de fin de la personne morale
02/12/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Principalement, la culture de fruits et de légumes et notamment celle de champignons. Le stockage, le conditionnement, la transformation et la commercialisation de légumes. La création, l'acquisition, l'exploitation ou la prise en gérance de tous autres fonds ou établissements de même nature. La concession, la mise à disposition de tout emplacement commercial, de toutes prestations de services à caractère commercial. La prise en charge des opérations de logistiques envers les clients et les fournisseurs.
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
124245.95 EUR
Adresse du siège
LA PERRIERE 41800 TERNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
FINECLORE
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Poilley
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42095418200010
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
LA PERRIERE
41800 , TERNAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10396
Date d'ajout
12/12/2023
Description
En date du 08/12/2023, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné : Juge-Commissaire : Sylvie SAUVAGET, Mandataire Judiciaire : SELARL VILLA-FLOREK - mission conduite par Maître Julien VILLA - 24 avenue du Maréchal Maunoury - 41000 BLOIS Et a fixé au 07/11/2023 la date de cessation des paiements. Ce jugement a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 15/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5215
Date d'ajout
25/11/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/10/2014 : Nouveau : VAL DE LOIRE AUDIT (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : DARROMAN Emmanuel, Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).