Entreprise : VALERIANNES INVESTISSEMENTS - SIREN 420 945 503
Identité
Dénomination
VALERIANNES INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
420 945 503
Date d'immatriculation au RNE
30/11/1998
Date de fin de la personne morale
29/11/2058
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
151540 EUR
Adresse du siège
160 RUE DE LA REPUBLIQUE 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE DU ONZE NOVEMBRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHOPIN GERARD , FERDINAND , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
ST CYR AU MONT D OR
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/10/1998
Siret
42094550300019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PRISE DE PARTICIPATIONS SOUS QUELQUE FORME QU'ELLES SOIENT, DANS TOUTE SOCIETE OU ENTITE JURIDIQUE, LA GESTION DESDITES PARTICIPATIONS
Adresse
160 RUE 160 AV. DU 11 NOVEMBRE 1918
01110 , HAUTEVILLE LOMPNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE DU ONZE NOVEMBRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13003
Date d'ajout
13/09/2018
Description
Rôle n° 2018 002013 Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 12/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2386
Date d'ajout
01/03/2017
Description
En date du 27/02/2017, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a ordonné le remplacement du liquidateur judiciaire dans la procédure VALERIANNES INVESTISSEMENTS (SARL) Nouveau liquidateur judiciaire : Maître Jean BLANCHARD
Numéro d'observation
2067
Date d'ajout
02/03/2009
Description
EN DATE DU 27/02/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE VALERIANNES INVESTISSEMENTS (SARL) SOUS LE NUMERO 41209086, ET A DESIGNE :JUGE COMMISSAIRE M.BERLIOZ, Liquidateur : ME Jean-Yves BERMOND - 29, Avenue Alsace Lorraine - BP 2 - 01301 BELLEY CEDEX ET A FIXE AU 24/02/2009 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 27/02/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
52
Date d'ajout
07/01/2008
Description
Changement de gérant A compter du 05/12/2007, M. CHOPIN Gérard est nommé gérant de la société en remplacement de M. PEREZ Jacques démissionnaire. L'AIN AGRICOLE DU 03/01/2007. Date d'effet : 05/12/2007
Numéro d'observation
941
Date d'ajout
08/10/2004
Description
dépôt 535/04 - courrier économie du 7.10.2004
Numéro d'observation
941
Date d'ajout
08/10/2004
Description
Modification autre * augmentation du capital : ancien : 7622.45 euros - nouveau : 8 978.81 euros * départ de Mr Roger DUROUGE de la gérance - Mr Jacques PEREZ reste seul gérant Date d'effet : 26/07/2004
Numéro d'observation
157
Date d'ajout
04/02/2004
Description
dépôt 94/04
Numéro d'observation
157
Date d'ajout
04/02/2004
Description
* changement de la qualité de Mr PEREZ Jacques - ancienne : co-gérant non associé - nouvelle : co-gérant associé Date d'effet : 01/12/2003
Numéro d'observation
691
Date d'ajout
05/09/2003
Description
nomination de Mr Jacques PEREZ en qualité de co-gérant non associé Date d'effet : 17/06/2003
Numéro d'observation
691
Date d'ajout
05/09/2003
Description
dépôt 426/03 - courrier économie du7/08/2003
Numéro d'observation
997
Date d'ajout
25/11/1999
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE PRETE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 31.08.99
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
8 978.81
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).