Entreprise : CABINET G CIT GESTION CONSTRUCTION IMMOB - SIREN 420 945 180
Identité
Dénomination
CABINET G CIT GESTION CONSTRUCTION IMMOB
SIREN (siège)
420 945 180
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RUE LAVOISIER 52800 NOGENT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RUA MARIA , DE , FATIMA
Nom d'usage
EXPOSTA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
NOGENT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/06/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/10/1998
Siret
42094518000024
Code APE
742A
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA MAITRISE D'OEUVRE ET L'INGENIERIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Adresse
RUE ZI RUE LAVOISIER
52800 , Nogent - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/09/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/10/1998
Siret
42094518000016
Code APE
742A
Adresse
10 RUE SAINT DIDIER
52200 , LANGRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
563
Date d'ajout
04/02/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Chaumont le 04/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5136
Date d'ajout
27/10/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
3492
Date d'ajout
30/09/2000
Description
(Divers) CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL (PV AGO DU : 14.09.2000) MODIFICATION DE L'ACTIVITE : ANCIENNE MENTION : EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE NOUVELLE MENTION : MATRISE D'OEUVRE, INGNIRIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS TRANSFORMATION DE LA SELARL EN SARL TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL : ANCIENNE MENTION :10 RUE SAINT-DIDIER A LANGRES 52200 NOUVELLE ADRESSE :Z.I. RUE LAVOISIER 52800 NOGENT EN BASSIGNY CHANGEMENT DE GERANT : GERANT PARTANT : MR JEAN-MARIE HEISSER NOUVEAU GERANT : MME MARIE EXPOSTA NEE RUA LA CROIX DE LA HAUTE-MARNE DU 22.09.2000 Date d'effet : 14/09/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).