Entreprise : SCI MONLONG - SIREN 420 893 166
Identité
Dénomination
SCI MONLONG
SIREN (siège)
420 893 166
Date d'immatriculation au RNE
24/11/1998
Début d’activité
19/11/1998
Date de fin de la personne morale
23/11/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION ADMINISTRATION EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES RURAUX ET URBAINS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
12 RUE DES PASTOURELLES 31400 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEYGONIE VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/11/1998
Siret
42089316600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ADMINISTRATION EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES RURAUX ET URBAINS
Autres Activités
ACQUISITION ADMINISTRATION EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES RURAUX ET URBAINS
Adresse
12 RUE DES PASTOURELLES
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/1998
Siret
42089316600017
Code APE
702C
Adresse
62 AV ANTOINE DE SAINT EXUPERY
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10873
Date d'ajout
28/05/2002
Description
Transfert du siège social SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE TOULOUSE (31400) 62, AVENUE SAINT EXUPERY A TOULOUSE (31500) 12, RUE DES PASTOURELLES - LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL - PV AGE EN DATE DU 10.04.2002 Date d'effet: 10/04/2002
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).