Entreprise : CHELLIER - SIREN 420 889 735
Identité
(Entreprise radiée le 23/04/2020)
Dénomination
CHELLIER
SIREN (siège)
420 889 735
Date d'immatriculation au RNE
24/11/1998
Fermeture de l'établissement - 42088973500023
- Date d'effet de la fermeture : 02/10/2019
Fermeture de l'établissement - 42088973500015
- Date d'effet de la fermeture : 02/10/2019
Date de fin de la personne morale
23/11/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
3 B RUE DE LA RESISTANCE 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER ELISABETH , DANIELLE , BERTHE
Nom d'usage
SENELIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
L'Isle-d'Espagnac
Nom, Prénom(s)
SENELIER DOMINIQUE , LOUIS , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
L'Isle-d'Espagnac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/10/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/11/1998
Siret
42088973500015
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
9 RUE SAINT AUSONE
16000 , ANGOULEME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/11/1998
Siret
42088973500023
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'Acquisition de tous biens immobiliers, leur exploitation, par tous moyens, la mise en valeur la mise en location en totalité ou en partie.
Adresse
3 B RUE 3B RUE de la Résistance
16340 , L'Isle-d'Espagnac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2848
Date d'ajout
23/04/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 02/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/03/2020
Description
Dissolution à compter du 26/07/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/07/2019, liquidateur : SENELIER Dominique Louis Marcel, siège de la liquidation : 3B Rue de la Résistance 16340 L'Isle-d'Espagnac, parution de la publicité légale : Le Courrier Français en date du 11/10/2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).