Entreprise : PRP HOLDING - SIREN 420 878 720
Identité
(Entreprise radiée le 20/02/2018)
Dénomination
PRP HOLDING
SIREN (siège)
420 878 720
Date d'immatriculation au RNE
18/11/1998
Date de fin de la personne morale
17/11/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
4295581 EUR
Adresse du siège
33 AV DU MAINE 75015 PARIS 15 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR MAINE MONTPARNASSE
BP 46
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICAVET PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Quimperlé
Nom, Prénom(s)
Balusson HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Bréhan
Nom, Prénom(s)
Bocher JEAN-MARIE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Pontivy
Nom, Prénom(s)
Hoyaux DAVID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Pontivy
Nom, Prénom(s)
Balusson SEBASTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle
Dénomination
DYNA AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BDO IDF
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Versailles
Dénomination
CABINET PICAVET-LEDAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Concarneau CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/11/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/1998
Siret
42087872000010
Code APE
741J
Adresse
7 RUE ARMAND MOISANT
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/10/1998
Siret
42087872000036
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans toute société française ou étrangère dans tous les domaines d'activités et plus particulièrement dans celui de l'agriculture et de l'agro-alimentaire la participation de la société par tous moyens dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles de fusion ou autrement. La création, la recherche, l'acquisition, la vente de droits de propriété industrielle et le dépôt de marques, de brevets, de dessins et de modèles et leur protection auprès de l'INPI. La concession de droits de propriété industrielle, notamment les licences de marques et de brevets
Adresse
33 AV Tour Maine Montparnasse Bp 33 avenue du Maine
75755 , Paris CEDEX 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR MAINE MONTPARNASSE
BP 46
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/11/2007
Siret
42087872000028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
31 RUE FALGUIERE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
31-33
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1998B1657869
Date d'ajout
20/02/2018
Description
Radiation. Fusion Absorption par MELSPRING SAS, siège social : Le Linio 22210 SAINT ETIENNE DU GUE DE L'ISLE, 380 054 098 RCS Saint Brieuc le 31-12-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1998B1657867
Date d'ajout
05/02/2018
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION PROCEDES ROLAND PIGEON FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse BP 46, 75015 Paris RCS 877 180 570
Numéro d'observation
37359
Date d'ajout
22/09/2003
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
63222
Date d'ajout
31/10/2000
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION DASET FORME JURIDIQUE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL 7 RUE ARMAND MOISANT 75015 PARIS RCS B393501424
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).