Entreprise : MONOS ROSIERE - SIREN 420 873 630
Identité
(Entreprise radiée le 18/05/2017)
Dénomination
MONOS ROSIERE
SIREN (siège)
420 873 630
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1998
Fermeture de l'établissement - 42087363000016
- Date d'effet de la fermeture : 19/04/2017
Date de fin de la personne morale
16/11/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
153000 EUR
Adresse du siège
LA ROSIERER 73700 MONTVALEZAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE FOND DE NEIGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICOT JOELLE , RENEE
Nom d'usage
REUSSARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
GAIDET RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
GAIDE NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
POSSOZ ISABELLE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
ARPIN DANIELLE , MARIE
Nom d'usage
FLOHIMONT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
ATKINSON SIMON , MARK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Sainte-Foy-Tarentaise
Nom, Prénom(s)
ARPIN FERNANDE , GERMAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
POSSOZ ANDRE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Séez
Nom, Prénom(s)
VALOMI MARIE-NOELLE , ROLANDE
Nom d'usage
BERENGUER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Séez
Nom, Prénom(s)
CHENAL-JACQUET KATY , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
MAZE PIERRE , YVES , DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
MIEGE CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
GAIDE ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
GAIDET COLETTE , LUCIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
BERENGUER GEORGES , MARIE , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Séez
Nom, Prénom(s)
MOUSSELARD RENE , MARIUS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Villaroger
Nom, Prénom(s)
SALOTTI LUCILE , MARIE
Nom d'usage
WAGNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
GAIDET ALEXANDRA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
GAIDET CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
PIVOT PHILIPPE , MARIUS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
GAIDET ERIC , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
GAIDET MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
GAIDET LUCIE , ODILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
GAIDET JEROME , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
MASSE AGNES , GENEVIEVE , ANTOINETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
NOIR YVON , ALFRED
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
GAIDET SYLVIE , MARIE
Nom d'usage
TIROUFLET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
HUBERT THIERRY , JEAN-CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Saint-Lupicin
Nom, Prénom(s)
GAIDET THIBAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
MOMMESSIN LAURY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1998
Commune de résidence
Montvalezan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/07/1998
Siret
42087363000016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété par achat, échange par apport en société de tous biens et droits immobiliers, notamment l'acquisition de locaux à usage professionnel sis à la rosière, front de neige.
Adresse
Front de Neige
73700 , Montvalezan - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Rosière
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
86362
Date d'ajout
18/05/2017
Description
Dissolution à compter du 19/04/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/04/2017 siège de la liquidation Front de Neige, La Rosière 73700 MONTVALEZAN parution de la publicité légale dans la Vie Nouvelle le 19/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
86363
Date d'ajout
18/05/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 20/04/2017
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/11/1998
Description
Historique des observations depuis le 17/11/1998 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A1626 le 17/11/1998 --- Publicité au Journal : L'ESSOR 73 --- Parution au Journal le 02/10/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).