Entreprise : SCI KERFOUENNEC - SIREN 420 810 921
Identité
Dénomination
SCI KERFOUENNEC
SIREN (siège)
420 810 921
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1998
Début d’activité
03/11/1998
Date de fin de la personne morale
22/11/2097
Date de clôture
31/01
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
- L'acquisition de tous terrains et immeubles - la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel - la gestion par location ou autrement, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens de ces immeubles ;
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
19 RUE E DE BANNALEC 29140 ROSPORDEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
KERFOUENNEC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DONVAL MARION
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Baye
Nom, Prénom(s)
DONVAL CHARLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Concarneau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/1998
Siret
42081092100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
- L'acquisition de tous terrains et immeubles - la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel - la gestion par location ou autrement, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens de ces immeubles ;
Autres Activités
- L'acquisition de tous terrains et immeubles - la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel - la gestion par location ou autrement, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens de ces immeubles ;
Adresse
19 RUE E DE BANNALEC
29140 , ROSPORDEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
KERFOUENNEC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6989
Date d'ajout
19/12/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/10/2008 : Partant : DONVAL Georges, Gérant(e) Nouveaux : DONVAL Charles et DONVAL Marion, Co-gérants associés
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : SIRET : 420 810 921 00015 --------------- APE : 702 C LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 30 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 573.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).