Entreprise : SCI DEBRINE - SIREN 420 777 104
Identité
(Entreprise radiée le 16/07/2018)
Dénomination
SCI DEBRINE
SIREN (siège)
420 777 104
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1998
Fermeture de l'établissement - 42077710400027
- Date d'effet de la fermeture : 25/06/2018
Fermeture de l'établissement - 42077710400019
- Date d'effet de la fermeture : 19/03/2001
Date de fin de la personne morale
08/11/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
277680 EUR
Adresse du siège
4 RUE D AUERSTAEDT 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NEGRE MICHEL , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Savigny-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
NEGRE JULIEN , CEDRIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
BRIEL MARIE-ANNICK , EMMA
Nom d'usage
BARRAUD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
NEGRE CHARLOTTE , JULIE , LAURENCE
Nom d'usage
NEGRE-THIBAULT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/03/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/11/1998
Siret
42077710400019
Code APE
702A
Adresse
2 PL VOLTAIRE
91380 , CHILLY-MAZARIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LE PRE DU ROI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/11/1998
Siret
42077710400027
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un immeuble sis à 4 rue d Auerstaedt 91600 Savigny sur orge l'administration de l'exploitation par bail location dudit immeuble
Adresse
4 RUE 4 Rue D AUERSTAEDT
91600 , Savigny-sur-Orge - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
82
Date d'ajout
16/07/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 26/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
82
Date d'ajout
05/07/2018
Description
Dissolution à compter du 18/06/2018 est nommée liquidatrice Mme Marie-Annick BRIEL demeurant 33 rue Philippe Lebon 56000 VANNES. selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 18/06/2018 siège de la liquidation est fixé au siège social. parution de la publicité légale dans LES AFFICHES VERSAILLAISES du 26/06/2018.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
15/05/2001
Description
Erreur matérielle concernant l activité - il faut lire Auerstaedt au lieu de Averstaedt
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).