Entreprise : SCI CHERINE - SIREN 420 741 589
Identité
(Entreprise radiée le 05/12/2023)
Dénomination
SCI CHERINE
SIREN (siège)
420 741 589
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1998
Fermeture de l'établissement - 42074158900022
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2023
Fermeture de l'établissement - 42074158900014
- Date d'effet de la fermeture : 22/09/2014
Date de fin de la personne morale
08/11/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152 EUR
Adresse du siège
36 RUE MAUCONSEIL 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Picquette JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Orvault
Dénomination
VALMONT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE FONCIERE DE VALORISATION ET D'AMENAGEMENT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/1998
Siret
42074158900014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
IMMEUBLE LES MELEZES
05600 , RISOUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/10/1998
Siret
42074158900022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la mise en valeur, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens immobiliers ou fonciers tels que locaux commerciaux, murs de bureaux, appartements, terrains et en général toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social.
Adresse
36 RUE 36 rue Mauconseil
75001 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014D0433913
Date d'ajout
05/12/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014D043397
Date d'ajout
22/11/2023
Description
Associé unique : VALMONT SAS 36 rue Mauconseil 75001 Paris RCS 329 768 311 Paris
Numéro d'observation
2014D043396
Date d'ajout
22/11/2023
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 30-12-2022
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/09/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).