Entreprise : ESPACES VERTS OUEST - SIREN 420 734 998
Identité
Dénomination
ESPACES VERTS OUEST
SIREN (siège)
420 734 998
Date d'immatriculation au RNE
06/11/1998
Date de fin de la personne morale
05/11/2097
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1998
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
1 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 78130 LES MUREAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CELERIER PATRICIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Corbeil-Essonnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/04/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/11/1998
Siret
42073499800024
Origine du fonds
Création
Activité principale
Conception aménagement de l'environnement utilisation espacé extérieur
Adresse
1 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
78130 , LES MUREAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/1998
Siret
42073499800016
Adresse
13 RUE SAINT HONORE
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SP II
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/06/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 30/06/2005 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. TASSI AMBROISE , nom du liquidateur : ME ROGEAU . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 30/06/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/02/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 20/01/2004 nommant M. TASSI AMBROISE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 23/01/2003 nommant M. MAILLET PIERRE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/04/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 26/04/2001 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2001j00193 , date de cessation des paiements le 18/04/2001 , désigne juge commissaire M. Pascail robert , juge commissaire suppléant M. maillet pierre , liquidateur Me Rogeau 26 rue hoche 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/04/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Versailles , en date du 18/04/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).