Entreprise : TOUPRY - SIREN 420 728 933
Identité
Dénomination
TOUPRY
SIREN (siège)
420 728 933
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1998
Début d’activité
01/10/1998
Date de fin de la personne morale
28/10/2097
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
tous travaux de plomberie chauffage sanitaire couverture tous travaux de construction entretien rénovation négoce de tous matériaux ou appareils se rattachant a l'objet social.
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
18 B RUE DE LA FORGE 77440 VENDREST FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUPRY ALAIN
Nom d'usage
TOUPRY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Varreddes
Nom, Prénom(s)
TOUPRY GERARD , EMILE , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Vendrest
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42072893300011
Nom commercial
TOUPRY
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
tous travaux de plomberie chauffage sanitaire couverture tous travaux de construction entretien rénovation négoce de tous matériaux ou appareils se rattachant a l'objet social.
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
18 B RUE DE LA FORGE
77440 , VENDREST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATON
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
06/07/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 06/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
19/11/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 19/11/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2018J568, date de cessation des paiements le 01/09/2018, et a désigné Monsieur Hervé Marie LE DIBERDER : Juge Commissaire, liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/03/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 10-07-2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/10/1998
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LE PAYS BRIARD
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2018-11-19 Ouverture liquidation judiciaire 2018-11-30 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX PH.ANGEL ET DENIS HAZANE,J111 2020-07-06 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2020-12-11 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).