Entreprise : SARL ROCHE ANTONIN ET FILS - SIREN 420 708 430
Identité
Dénomination
SARL ROCHE ANTONIN ET FILS
SIREN (siège)
420 708 430
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1998
Début d’activité
01/09/1998
Date de fin de la personne morale
15/11/2097
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/06/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Tous transports publics routiers de marchandises de toute nature, la location de véhicules industriels de tous tonnages avec ou sans conducteur le négoce de tous articles et produits utilisés par les agriculteurs notamment les viticulteurs
Code APE
4941C - Location de camions avec chauffeur
Code APRM
4312BA - Terrassements
Capital social
20800 EUR
Adresse du siège
155 RUE DE L'ANCIENNE GARE 69430 QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA ROCHE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROCHE ANTONIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Quincié-en-Beaujolais
Nom, Prénom(s)
ROCHE DAVID
Nom d'usage
ROCHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
QUINCIE EN BEAUJOLAIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
42070843000012
Code APE
4941C - Location de camions avec chauffeur
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Tous transports publics routiers de marchandises de toute nature, la location de véhicules industriels de tous tonnages avec ou sans conducteur le négoce de tous articles et produits utilisés par les agriculteurs notamment les viticulteurs
Code APRM
4312BA - Terrassements
Adresse
155 RUE DE L'ANCIENNE GARE
69430 , QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA ROCHE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/003276
Date d'ajout
13/07/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 13/07/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/001850
Date d'ajout
01/04/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 30/03/2016 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître PEY-HARVEY 1750 Route de Riottier 69400 LIMAS en remplacement de celui précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/000039
Date d'ajout
01/01/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 29/12/2015 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître NOIRAIX-PEY 1750 Route de Riottier 69400 LIMAS en remplacement de celui précédemment désigné à compter du 01/01/2016.
Numéro d'observation
F15/003016
Date d'ajout
17/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 16/07/2015 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. , Liquidateur-judiciaire : SCP NOIRAIX-PEY-HARVEY représentée par Me Martine NOIRAIX-PEY 1750 ROUTE DE RIOTTIER 69400 LIMAS,
Numéro d'observation
F15/000065
Date d'ajout
09/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 08/01/2015 ordonnant la poursuite de la période d'observation prévue par le jugement ouvrant la procédure, soit jusqu'au 13/05/2015.
Numéro d'observation
F14/003837
Date d'ajout
13/11/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 13/11/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire Organes de la Procédure: Mandataire judiciaire : SCP NOIRAIX-PEY-HARVEY représentée par Me Martine NOIRAIX-PEY 1750 ROUTE DE RIOTTIER 69400 LIMAS , Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître PICARD Maurice 22 RUE DU CORDIER 01000 BOURG-EN-BRESSE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion Date de cessation des paiements : 04/10/2013
Numéro d'observation
F13/003460
Date d'ajout
28/10/2013
Description
Mise en location gérance fonds de commerce de terrassement et travaux publics et privés sis La Roche 69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS à la Société ROCHE QUINCIE TP à compter du 1er Juillet 2013
Numéro d'observation
F09/000383
Date d'ajout
30/01/2009
Description
Fin de la location gérance suite à l'achat du fonds à compter du 24 décembre 2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/06/2001
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 20 Juin 2001 Changement dans l'administration à compter du 5 Août 2000 Conversion du capital en Euros et augmentation, changement de la date de clôture à compter du 20 Avril 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).