Entreprise : LES TROIS COMPERES - SIREN 420 696 908
Identité
Dénomination
LES TROIS COMPERES
SIREN (siège)
420 696 908
Date d'immatriculation au RNE
23/07/2002
Début d’activité
13/10/1998
Date de fin de la personne morale
22/07/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition venté location gérances de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1372.04 EUR
Adresse du siège
6 VOIE SCHUMANN 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LALANDE ANNICK , JULIETTE
Nom d'usage
MULLER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Vitry-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MULLER PATRICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Vitry-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/10/1998
Siret
42069690800037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition venté location gérances de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition venté location gérances de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
6 VOIE SCHUMANN
94400 , VITRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/10/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/10/1998
Siret
42069690800011
Code APE
702C
Adresse
8 VLA DES TOURTERELLES
93420 , VILLEPINTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/10/1999
Siret
42069690800029
Code APE
702C
Adresse
106 RTE DES PETITS PONTS
93290 , TREMBLAY-EN-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8041
Date d'ajout
23/07/2002
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8040
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).