Entreprise : ALJ GENTIEN - SIREN 420 679 219
Identité
(Entreprise radiée le 26/12/2023)
Dénomination
ALJ GENTIEN
SIREN (siège)
420 679 219
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1998
Début d’activité
09/09/1998
Date de cessation totale d'activité
26/12/2023
Dissolution
- Date de dissolution : 10/07/2022
- Date de cessation totale d'activité : 26/12/2023
- Identité du liquidateur : JACOB LAURENT RAPHAEL
Fermeture de l'établissement - 42067921900022
- Date d'effet de la fermeture : 26/12/2023
- Destination de l'établissement : Autre
- Autre destination : Résidence principale des associés
Fermeture de l'établissement - 42067921900014
- Date d'effet de la fermeture : 10/03/2015
Date de fin de la personne morale
21/02/2024
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou on bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, Et plus généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, en tous pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Pour réaliser cet objet ou pour en faciliter la réalisation, la société peut effectuer toute opérations non susceptibles de porter atteinte à la nature civile de l'activité sociale
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES GUIGNES 45190 TAVERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACOB LAURENT , RAPHAEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Tavers
Nom, Prénom(s)
LENORMAND ANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Tavers
Nom, Prénom(s)
JACOB LAURENT , RAPHAEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Tavers
Établissements
Cet établissement a été fermé le 26/12/2023
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
09/09/1998
Siret
42067921900022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE APPORT OU AUTREMENT
Adresse
2 RUE 2 rue des Guignes
45190 , Tavers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
42067921900014
Adresse
44 AV DE VENDOME
45190 , BEAUGENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).