Entreprise : PEREN INVEST - SIREN 420 623 886
Identité
Dénomination
PEREN INVEST
SIREN (siège)
420 623 886
Date d'immatriculation au RNE
03/11/1998
Début d’activité
19/10/1998
Date de fin de la personne morale
02/11/2088
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
prise de participations dans toutes entites juridiques gestion de portefeuilles de valeurs mobilières contrôle et animation de filiales (début : 23.12.2002)
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
53357.15 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU BORDAGE 35510 CESSON-SEVIGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT F
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUNEL ROGER , RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Gosné
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/10/1998
Siret
42062388600025
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
prise de participations dans toutes entites juridiques gestion de portefeuilles de valeurs mobilières contrôle et animation de filiales (début : 23.12.2002)
Autres Activités
prise de participations dans toutes entites juridiques gestion de portefeuilles de valeurs mobilières contrôle et animation de filiales (début : 23.12.2002)
Adresse
4 RUE DU BORDAGE
35510 , CESSON-SEVIGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT F
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/10/1998
Siret
42062388600017
Code APE
652E
Adresse
12 RUE DE LA FORGE
35140 , GOSNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
12/06/2009
Description
: Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes rendue le 08.06.2009, prononce la liquida- tion judiciaire simplifiée. Fixe au 31.03.2008 la date de cessation des paie- ments. Désigné la SCP Isabelle GOIC 39 rue du capitaine Maignan CS 34433, 35044 RENNES CEDEX en qualité de liquidateur. Désigne M. LE CORRE vice président au Tribunal en qualité de juge commissaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/11/1998
Description
Historique des observations depuis le 03/11/1998 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 19.10.1998 AU 23.12.2002, GOSNE, 12 RUE DE LA FORGE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 4 rue du Bordage Bât F 35510 Cesson-Sévigné : Observation depuis le 03/11/1998 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 19.10.1998 AU 23.12.2002, 12 RUE DE LA FORGE 35140 GOSNE, TRANSFERE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).