Entreprise : OPTIQUE DES HALLES HOLDING - SIREN 420 620 569
Identité
Dénomination
OPTIQUE DES HALLES HOLDING
SIREN (siège)
420 620 569
Date d'immatriculation au RNE
01/02/2021
Début d’activité
15/07/2020
Date de fin de la personne morale
31/01/2097
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Prise de participation dans toute société exerçant l'activité d'opticien. L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
11433.52 EUR
Adresse du siège
259 RUE DE LA GOELETTE 50400 YQUELON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMIERE OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Yquelon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/07/2020
Siret
42062056900020
Nom commercial
HOLDING DE LA GOELETTE
Enseigne
HOLDING DE LA GOELETTE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation dans toute société exerçant l'activité d'opticien, l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
Prise de participation dans toute société exerçant l'activité d'opticien, l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
259 RUE DE LA GOELETTE
50400 , YQUELON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/10/1998
Siret
42062056900012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
12 PL DES HALLES
53700 , VILLAINES-LA-JUHEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
972
Date d'ajout
02/02/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Coutances par suite de transfert du siège social et ets principal à compter du 15/07/2020 du 12 Place des Halles 53700 Villaines-la-Juhel au 259 Rue de la Goélette 50400 Yquelon Société réduite à un associé unique à compter du 15/07/2020 Société à responsabilité limitée (SARL) Société à responsabilité limitée (SARL) (société à associé unique )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1138
Date d'ajout
27/02/2018
Description
Modification relative au changement de domicile personnele des personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/01/2018 : Modifié : LEMIERE Olivier, Gérant, demeurant 259 rue de la Goélette 50400 Yquelon
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Numéro d'observation
994
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).