Entreprise : SCI ULYSSE - SIREN 420 610 248
Identité
Dénomination
SCI ULYSSE
SIREN (siège)
420 610 248
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1998
Début d’activité
30/09/1998
Date de fin de la personne morale
29/10/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété acquisition ou exploitation par bail ou location de tous immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
9756.74 EUR
Adresse du siège
17 CHE DES PEYRIERES BLANCHES 84100 ORANGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MORNAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUHRARA MANAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1991
Commune de résidence
Camaret-sur-Aigues
Nom, Prénom(s)
HASSANI EMA , NAILA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/2014
Commune de résidence
Camaret-sur-Aigues
Nom, Prénom(s)
HASSANI INAYA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2013
Commune de résidence
Camaret-sur-Aigues
Dénomination
ENERGY TRADING COMPANY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Orange
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/1998
Siret
42061024800023
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété acquisition ou exploitation par bail ou location de tous immeubles
Autres Activités
Propriété acquisition ou exploitation par bail ou location de tous immeubles
Adresse
17 CHE DES PEYRIERES BLANCHES
84100 , ORANGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MORNAS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/1998
Siret
42061024800015
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
QUA MERINDOL
84550 , MORNAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 64 000.00 FRF nouveau montant : 9 756.74 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).