Entreprise : GAEC DU HAUT LAUNAY - SIREN 420 568 248
Identité
Dénomination
GAEC DU HAUT LAUNAY
SIREN (siège)
420 568 248
Date d'immatriculation au RNE
27/10/1998
Début d’activité
01/09/1998
Date de fin de la personne morale
26/10/2048
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
ACTIVITE AGRICOLE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
15200 EUR
Adresse du siège
LAUNAY 22250 EREAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
EREAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCHAND CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
BROONS
Nom, Prénom(s)
MARCHAND PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
EREAC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
42056824800017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ACTIVITE AGRICOLE
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de porcins,Élevage de vaches laitières
Adresse
LAUNAY
22250 , EREAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
EREAC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1402
Date d'ajout
22/08/2007
Description
Augmentation du capital ANCIEN CAPITAL: 11.433,64 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 15.200 EUROS NOMINATION EN QUALITE DE CO-GERANT DE M. MARCHAND PHILIPPE NE LE 05.09.70 A DINAN (22) DT LE BOURG A EREAC (22) PV AGE DU 07.09.06 - DA N°A819 DU 22.08.07 Date d'effet : 07/09/2006
Numéro d'observation
1385
Date d'ajout
12/11/2003
Description
RETRAIT DE MME NAVIERE MARIE-THERESE DE SE FONCTIONS DE CO-GERANTE PV DU 29.09.03 - DA N°A761 DU 12.11.03 Date d'effet : 31/08/2003
Numéro d'observation
93
Date d'ajout
30/01/2003
Description
RETRAIT DE M. MARCHAND MARCEL DE SES FONCTIONS DE GERANT A/C DU 31.08.02 PV AGE DU 01.11.02 - DA NøA66 DU 30.01.03
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 75 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 11 433.68 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).