Entreprise : SOCIETE CIVILE LES MATRAIS - SIREN 420 480 519
Identité
(Entreprise radiée le 16/12/2019)
Dénomination
SOCIETE CIVILE LES MATRAIS
SIREN (siège)
420 480 519
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1998
Fermeture de l'établissement - 42048051900024
- Date d'effet de la fermeture : 20/11/2019
Fermeture de l'établissement - 42048051900016
- Date d'effet de la fermeture : 02/12/2004
Date de fin de la personne morale
12/10/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
55796.34 EUR
Adresse du siège
11 RUE DES BLEUETS 27430 SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIVET SERGE , HENRI , LUCIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Saint-Pierre-du-Vauvray
Nom, Prénom(s)
ROULLE FRANCOISE
Nom d'usage
VIVET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Saint-Pierre-du-Vauvray
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42048051900016
Code APE
702A
Adresse
14 RES LES JARDINS DE MATRAIS
27430 , SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42048051900024
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété par tous moyens, la prise à bail, l'administration et la gestion de tous immeubles et droits ou biens immobiliers.
Adresse
11 RUE 11 Rue des Bleuets
27430 , Saint-Pierre-du-Vauvray - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8715
Date d'ajout
16/12/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22068
Date d'ajout
29/09/2014
Description
Dissolution à compter du 05-09-2014 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05-09-2014 siège de la liquidation au siège parution de la publicité légale l'eure agricole du 25-9-2014
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/10/1998
Description
Historique des observations depuis le 13/10/1998 : JOURNAL PUBLICATEUR : L'EVEIL NORMAND
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).