Entreprise : LA VILLA VALENCIA - SIREN 420 471 187
Identité
Dénomination
LA VILLA VALENCIA
SIREN (siège)
420 471 187
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1998
Début d’activité
12/10/1998
Date de fin de la personne morale
22/10/2097
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Restaurant pizzeria fabrication de pizzas à emporter.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Capital social
7623 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU BIENHEUREUX PIERRE-RENE ROGUE 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TANGUY GILDAS
Nom d'usage
TANGUY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
VANNES
Dénomination
HOLDING MONZEIN
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/10/1998
Siret
42047118700013
Nom commercial
LA VILLA VALENCIA
Enseigne
LA VILLA VALENCIA
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Restaurant pizzeria fabrication de pizzas à emporter.
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Autres Activités
FABRICATION DE PIZZAS A EMPORTER
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Adresse
3 RUE DU BIENHEUREUX PIERRE-RENE ROGUE
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4638
Date d'ajout
03/07/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2020 : Partant : TANGUY Gildas, Président, Gérant Nouveau : HOLDING MONZEIN (SARL), Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4038
Date d'ajout
17/06/2020
Description
Transformation de la société à compter du 08/06/2020 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 08/06/2020 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 30/06 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/06/2020 : Changement de qualité : TANGUY Gildas, Gérant devient Président
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : ---------------------------------------- NUMERO SIRET : 420 471 187 00013 CODE APE : 553A RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).