Entreprise : SCI TRINIDAD - SIREN 420 397 564
Identité
Dénomination
SCI TRINIDAD
SIREN (siège)
420 397 564
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1998
Début d’activité
23/11/2023
Date de fin de la personne morale
15/10/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition prise à bail mise en valeur de terrains et édification de bâtiments construction achat propriété administration exploitation par bail location sous location disposition et aliénation de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
830 RUE de la Tour 71570 Romanèche-Thorins FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEYHURST FABIENNE , NICOLE , BLANCHE , YVONNE
Nom d'usage
MOREL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Mâcon
Nom, Prénom(s)
MOREL HENRI , PHILIPPE , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Mâcon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/11/2023
Siret
42039756400022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition prise à bail mise en valeur de terrains et édification de bâtiments construction achat propriété administration exploitation par bail location sous location disposition et aliénation de tous biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition prise à bail mise en valeur de terrains et édification de bâtiments construction achat propriété administration exploitation par bail location sous location disposition et aliénation de tous biens immobiliers
Adresse
830 RUE de la Tour
71570 , Romanèche-Thorins - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/11/2023
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
23/09/1998
Siret
42039756400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition prise à bail mise en valeur de terrains et édification de bâtiments construction achat propriété administration exploitation par bail location sous location disposition et aliénation de tous biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition prise à bail mise en valeur de terrains et édification de bâtiments construction achat propriété administration exploitation par bail location sous location disposition et aliénation de tous biens immobiliers
Adresse
1 RUE 1 Rue Mathieu
71000 , Mâcon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/004134
Date d'ajout
24/11/2017
Description
Modification du domicile personnel de Monsieur MOREL Henri Philippe Ancienne Adresse : LES PASQUIERS 71570 LEYNES Nouvelle Adresse : 11 Rue du 8 mai 1945 71000 MACON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/004134
Date d'ajout
24/11/2017
Description
Modification relative aux associés de société civile suite cession d'une part à compter du 27/07/2007 MOREL Henri Philippe Jacques est mentionné associé BEYHURST Fabienne Nicole Blanche Yvonne nom d'usage : MOREL Fabienne devient associée MOREL Henri Jean Gérard n'est plus associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 05 octobre 1998 -No A775 - LE PROGRES - LE COURRIER - LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE du 30 septembre 1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).