Entreprise : THOMAS HOLDING - SIREN 420 386 377
Identité
Dénomination
THOMAS HOLDING
SIREN (siège)
420 386 377
Date d'immatriculation au RNE
08/10/1998
Début d’activité
08/09/1998
Date de fin de la personne morale
07/10/2097
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
ACHAT, SOUSCRIPTION, ADMINISTRATION DE TITRES DE TOUTE NATURE, DE SOCIETES COTEES, LA PRISE DE PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DANS TOUTES SOCIETES, LEUR CONTROLE ET LEUR GESTION, GESTION DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
214227 EUR
Adresse du siège
21 RTE DE TROARN 14121 SALLENELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ DENISE , ANDREE
Nom d'usage
THOMAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Sallenelles
Nom, Prénom(s)
THOMAS ANNELISE , SUZANNE , PIERRETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
THOMAS CHRISTIAN , JOSEPH , ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Sallenelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/09/1998
Siret
42038637700014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Achat, souscription, administration de titres de toute nature, de sociétés cotées, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés, leur contrôle et leur gestion, gestion de la trésorerie de la société
Autres Activités
Achat, souscription, administration de titres de toute nature, de sociétés cotées, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés, leur contrôle et leur gestion, gestion de la trésorerie de la société
Adresse
21 RTE DE TROARN
14121 , SALLENELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1309
Date d'ajout
10/03/2006
Description
Transformation de la société Ancienne forme : Société Civile, Nouvelle : SARL, Ancienne dénomination : SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENT THOMAS HOLDING, Nouvelle : THOMAS HOLDING, Capital social arrondi à la somme de 304.593 Euros, Date de clôture d'exercice social : 31.03, nomination d'un co-gérant : THOMAS née LECLERCQ Denise Date d'effet : 22/02/2006
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).