Entreprise : DEMIURGE - SIREN 420 377 772
Identité
(Entreprise radiée le 22/11/2021)
Dénomination
DEMIURGE
SIREN (siège)
420 377 772
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1998
Fermeture de l'établissement - 42037777200017
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2017
Fermeture de l'établissement - 42037777200025
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2019
Date de fin de la personne morale
04/10/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
285 IMP DES JONCS 13400 AUBAGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER LES JONCQUIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABERT LOUIS , LAZARE , MARIUS
Nom d'usage
CHABERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Roquevaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42037777200017
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Maîtrise d'¿uvre conseil assistance expertisé dans le cadre de toute opération immobilière ou d'aménagement foncier
Adresse
5 RUE 5 Rue SAINT ROCH
13360 , Roquevaire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2017
Siret
42037777200025
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
285 IMP DES JONCS
13400 , AUBAGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER LES JONCQUIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
65727
Date d'ajout
22/11/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/10/2021
Description
Dissolution à compter du 28/06/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/06/2019, liquidateur : CHABERT LOUIS LAZARE MARIUS, siège de la liquidation : quartier les Joncquières 285 Impasse des Joncs 13400 Aubagne, parution de la publicité légale : Les Nouvelles Publications paru le 30/07/2021
Numéro d'observation
33422
Date d'ajout
15/11/2006
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31/10/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).