Entreprise : SCI SHAY - SIREN 420 336 869
Identité
(Entreprise radiée le 03/09/2021)
Dénomination
SCI SHAY
SIREN (siège)
420 336 869
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1998
Date de fin de la personne morale
30/09/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
BD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
80 82 84
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COHEN JOSEPH , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LEIBOVICI MYRIAM
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/09/1998
Siret
42033686900011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location, de biens immobiliers et de parts de sociétés civiles immobilières qui seront apportés à la société au cours de la vie sociale ou acquis par elle, et plus particulièrement l'achat d'un bien immobilier sis à Neuilly sur seine (92200) 80,82,84, boulevard Victor Hugo, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, et ne m
Adresse
BD 80,82,84 Boulevard VICTOR HUGO
92200 , Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
80 82 84
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
84624
Date d'ajout
03/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
75463
Date d'ajout
26/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 04/05/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/07/2021
Description
Dissolution à compter du 04/05/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 04/05/2021, liquidateur : LEIBOVICI Myriam, siège de la liquidation : 78 Boulevard De Courcelles 75017 Paris 17e Arrondissement, parution de la publicité légale : lesechos.fr paru le 05/05/2021
Numéro d'observation
30053
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).