Entreprise : PARTNER CONSEIL - SIREN 420 334 864
Identité
Dénomination
PARTNER CONSEIL
SIREN (siège)
420 334 864
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1998
Date de fin de la personne morale
27/10/2097
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
49 AV FRANKLIN ROOSEVELT 77210 AVON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE SAVOY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Féricy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
42033486400014
Code APE
9609Z - Autres services personnels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
AGENCE DE RENCONTRE
Adresse
49 AV 49 Avenue Franklin Roosevelt
77210 , Avon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE SAVOY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2001
Siret
42033486400022
Enseigne
CONTACTS AUBE SERVICES
Code APE
9609Z - Autres services personnels n.c.a.
Activité principale
Autres services personnels n.c.a.
Adresse
4 AV DU GEN DE GAULLE
10400 , NOGENT-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
91467
Date d'ajout
25/06/2018
Description
Radiation d'office art R123-131 du code du commerce - est radiée d'office toute personne morale au terme d'un délai de trois ans après la date de la mention de sa dissolution -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39671
Date d'ajout
17/04/2015
Description
Dissolution à compter du 28/02/2015 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/02/2015 siège de la liquidation au liquidateur parution de la publicité légale La République du 30/03/2015
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/10/1998
Description
Historique des observations depuis le 28/10/1998 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A1182 le 28/10/1998 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 13/09/1998 --- Complément d'information / forme juridique et capital : SARL (SOCIETE A ASSOCIE UNIQUE) - ASSOCIE UNIQUE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).