Entreprise : SCI ERNESTINE - SIREN 420 330 177
Identité
Dénomination
SCI ERNESTINE
SIREN (siège)
420 330 177
Date d'immatriculation au RNE
06/10/1998
Début d’activité
06/10/1998
Date de fin de la personne morale
05/10/2088
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition gestion administration et exploitation par bail ou autrement des droits et biens immobiliers apportés à la société ou acquis par elle
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
274408.23 EUR
Adresse du siège
8 RUE GRAND MAISON 17630 LA FLOTTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRAULT DE BOURNONVILLE BRIGITTE , MARIE-JOSE
Nom d'usage
MATTERA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1932
Commune de résidence
MAISONS LAFFITTE
Nom, Prénom(s)
MATTERA CLOTILDE
Nom d'usage
JACOB
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Le Vesinet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/10/1998
Siret
42033017700015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion administration et exploitation par bail ou autrement des droits et biens immobiliers apportés à la société ou acquis par elle
Autres Activités
Acquisition gestion administration et exploitation par bail ou autrement des droits et biens immobiliers apportés à la société ou acquis par elle
Adresse
8 RUE GRAND MAISON
17630 , LA FLOTTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5886
Date d'ajout
25/08/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 27/06/2014 : Partant : MATTERA Jerome, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8578
Date d'ajout
23/12/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 20/12/2012 : Partant : MATTERA Robert Henri, Gérant Nouveau : JACOB Clotilde, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MATTERA Jerome, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/12/2012 : Partant : MATTERA Robert Henri, Gérant Nouveau : JACOB Clotilde, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MATTERA Jerome, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 274 408.23 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).