Entreprise : SCI 23 RUE DU GROS JONC - SIREN 420 328 197
Identité
Dénomination
SCI 23 RUE DU GROS JONC
SIREN (siège)
420 328 197
Date d'immatriculation au RNE
06/10/1998
Début d’activité
06/10/1998
Date de fin de la personne morale
05/10/2097
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Propriété administration exploitation par bail ou autrement des biens et droits immobiliers apportés ou acquis par la société dans la vie sociale
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
143302.08 EUR
Adresse du siège
23 RUE DU GROS JONC 17880 LES PORTES-EN-RE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPRET MICHELE , ANDREE , SIMONE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Montluel
Nom, Prénom(s)
KOENIG FRANCOISE , LINA , HELENE
Nom d'usage
GONZALEZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Nom, Prénom(s)
KOENIG MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1925
Commune de résidence
WINBLEDON (GRANDE BRETAGNE)
Nom, Prénom(s)
MARTA ALEXIS
Nom d'usage
MARTA-KOENIG
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1995
Nom, Prénom(s)
MARTA JOSE-VICENTE
Nom d'usage
MARTA-KOENIG
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1992
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/10/1998
Siret
42032819700017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété administration exploitation par bail ou autrement des biens et droits immobiliers apportés ou acquis par la société dans la vie sociale
Autres Activités
Propriété administration exploitation par bail ou autrement des biens et droits immobiliers apportés ou acquis par la société dans la vie sociale
Adresse
23 RUE DU GROS JONC
17880 , LES PORTES-EN-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6246
Date d'ajout
12/09/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/07/2014 : Partant : KOENIG Madeleine Yvette Charlotte, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DUPRET Michèle, Andrée, Simone, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GONZALEZ Françoise, Lina, Hélène, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MARTA-KOENIG Alexis, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MARTA-KOENIG Jose-Vicente, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 940 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 143 302.08 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).