Entreprise : A.W.F. - SIREN 420 310 567
Identité
Dénomination
A.W.F.
SIREN (siège)
420 310 567
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1998
Début d’activité
01/10/1998
Date de fin de la personne morale
04/10/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
LA CONCEPTION LA FABRICATION LA VENTE LA DISTRIBUTION ET LA PROMOTION DE SYSTEMES DE CONTROLE ET REGULATION SYSTEMES D'INJECTION DE CARBURANT ET D'AUTOMATISMES AINSI QUE LE SERVICE ASSOCIE Y COMPRIS ASSISTANCE TECHNIQUE TRAVAUX DE MODIFICATION D'ENTRETIEN DE REPARATION ET DE FORMATION
Code APE
2651B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Capital social
183770 EUR
Adresse du siège
32 RUE MARCEL PAUL 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KEITA CHARLES-ALEXANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42031056700045
Nom commercial
A.W.F.
Code APE
2651B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La conception la fabrication la vente la distribution et la promotion de systèmes de contrôle et régulation systèmes d'injection de carburant et d'automatismes
Adresse
32 RUE MARCEL PAUL
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
12/08/2003
Siret
42031056700037
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
LA VENTE, LA DISTRIBUTION ET LA PROMOTION DE SYSTEMES DE CONTROLE ET REGULATION, SYSTEMES D'INJECTION DE CARBURANT ET D'AUTOMATISMES.
Adresse
71 RUE DES HAUTES PATURES
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/2000
Siret
42031056700029
Code APE
742C
Adresse
467 CHE DU LITTORAL
13016 , MARSEILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MOUREPIANE PORT ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42031056700011
Code APE
742C
Adresse
45 RUE GUSTAVE NICOLLE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/002044
Date d'ajout
03/03/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 03/03/2023 arrêtant le plan de traitement de sortie de crise. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL FHB Prise en la personne de Maître Nathalie LEBOUCHER 17 rue du Port 27400 Louviers
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/011053
Date d'ajout
02/12/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 02/12/2022 ouvrant la procédure de traitement de sortie de crise Mandataire de justice : Maître GUILLAUME BRANCHU 60 avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen. Date de cessation des paiements : 01/11/2022
Numéro d'observation
F16/004269
Date d'ajout
01/09/2016
Description
A compter du 01/07/2016 Achat d'une branche complète d'activité constituée de la totalite des actifs composant la branche d'activité de régulation à la SOCIETE LE BOURGEOIS ( 95 B 352) - Aucun droit au bail n'a été cédé - 1er Avis au BODACC du 03/08/2016
Numéro d'observation
F10/002465
Date d'ajout
15/06/2010
Description
Transformation de la société à compter du 31/05/2010 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Augmentatio n et réduction de capital à compter du 31/05/2010 Ancien : 487200 EUROS Nouveau : 180 000 EUROS Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/05/2010 : Partant : DIALLO Insa, Administrateur Partant : KEITA Christine, Administrateur Changement de qualité : KEITA Charles-Alexandre, Président du Conseil d'Administration devient Président Actes déposés le 15/06/2010 - les affiches de normandie du 09/06/2010
Numéro d'observation
F04/005365
Date d'ajout
22/12/2004
Description
Cessation d'activité d'un établissement secondaire RADIATION DE L'IMMATRICULATION SECONDAIRE INSCRITE DANS LE RESSORT DU TC DE MARSEILLE (2000 B 544) Date d'effet : 25/10/2004
Numéro d'observation
F04/003878
Date d'ajout
17/09/2004
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU 45 RUE GUSTAVE NICOLLE 76600 LE HAVRE AU 32 RUE MARCEL PAUL 76600 LE HAVRE A COMPTER DU 01/06/2004 - CHANGEMENT D'UN ADMINISTRATEUR ANCIEN : MR DELORME ROGER NOUVEAU : MR BRYON PATRICK - ACTES DEPOSES LE 10/09/2004 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 01/09/2004 Date d'effet : 02/07/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).