Entreprise : MECANIQUE DU CHER - SIREN 420 256 562
Identité
Dénomination
MECANIQUE DU CHER
SIREN (siège)
420 256 562
Date d'immatriculation au RNE
28/09/1998
Début d’activité
01/03/1999
Date de fin de la personne morale
27/09/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Mécanique générale, usinage, alésage, fraisage, tournage, moulage, Rectification
Code APE
2573A - Fabrication de moules et modèles
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
17 RUE ANDRE HOUSSEMAINE 18700 AUBIGNY-SUR-NERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D'ACTIVITES LE GUIDON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
M.P.F. INDUSTRIE
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Aubigny-sur-Néré
Dénomination
STE EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - E.C.C.O.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1999
Siret
42025656200018
Code APE
2573A - Fabrication de moules et modèles
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Mécanique générale, usinage, alésage, fraisage, tournage, moulage, Rectification
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Autres Activités
MECANIQUE GENERALE, USINAGE, ALESAGE, FRAISAGE, TOURNAGE, MEULAGE, RECTIFICATION
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
17 RUE ANDRE HOUSSEMAINE
18700 , AUBIGNY-SUR-NERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D'ACTIVITES LE GUIDON
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1476
Date d'ajout
30/03/2007
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28.12.06 TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 28/12/2006 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ ANONYME (SA) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 28/12/2006 : PARTANT : HUET MICHELE, ADMINISTRATEUR PARTANT : MASSOT FRANCK, ADMINISTRATEUR MODIFIE : RENAUD PHILIPPE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DELEGUE DEVIENT DIRECTEUR GENERAL MODIFIE : DUBREUIL, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DEVIENT PRESIDENT BR DU 25.01.07
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).