Entreprise : SCI TB - SIREN 420 218 430
Identité
(Entreprise radiée le 22/11/2022)
Dénomination
SCI TB
SIREN (siège)
420 218 430
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1998
Fermeture de l'établissement - 42021843000015
- Date d'effet de la fermeture : 28/03/2019
Date de fin de la personne morale
20/09/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
68602.06 EUR
Adresse du siège
9 PL SAINT JEAN DE MAIZEL 71100 CHALON-SUR-SAONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS HUGUETTE , SOLANGE
Nom d'usage
BARANOWSKI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
CHALON SUR SAONE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/09/1998
Siret
42021843000015
Nom commercial
SCI TB
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion immeubles locatifs gestion de patrimoine immobilier, achat, vente, location de biens immobiliers et toutes opérations y rattachant directement ou indirectement
Adresse
9 PL 9 place Saint-Jean de Maisel
71100 , Chalon-sur-Saône - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11105
Date d'ajout
22/11/2022
Description
Clôture de la procédure pour extinction du passif et autorisation pour les créanciers de reprendre des actions individuelles à l'encontre du débiteur, CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF TRIBUNAL JUDICIAIRE CHALON SUR SAONE en date du 28/03/2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11106
Date d'ajout
22/11/2022
Description
Radiation du RCS Chalon-sur-Saône le 22/11/2022 avec effet au 28/03/2019
Numéro d'observation
2628
Date d'ajout
18/05/2015
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Chalon-sur-Saône en date du 12/05/2015 prononçant la liquidation judiciaire de la SCI TB, fixant provisoirement au 23/02/2015 la date de cessation des paiements, désignant Laurent MARCEL, Vice-Président, en qualité de juge commissaire, désignant la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, 22 quai Gambetta, 71100 Chalon-sur-Saône, en qualité de liquidateur.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 450 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 68 602.06 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).