Entreprise : AZUR CONSEIL ETUDES - SIREN 420 198 368
Identité
Dénomination
AZUR CONSEIL ETUDES
SIREN (siège)
420 198 368
Date d'immatriculation au RNE
23/09/1998
Date de fin de la personne morale
22/09/2097
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
109 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CURIEL SYLVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHETIOUI MIREILLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BAUGUEN PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
OZOU BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FICO-GESTION (SA)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/08/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/09/1998
Siret
42019836800037
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La conception, la commercialisation par vente location ou tous autres procèdes de produits informatiques tant matériels Qu'intellectuels software et notamment le développement de logiciels ou progiciels la mise a disposition de personnel, la conception, la fabrication et la commercialisation de tous services connexes aux productions informatiques et généralement toutes activités ayant un lien avec l'objet ci-dessus
Adresse
109 RUE 109 rue du Fg St Honore
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/02/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/09/1998
Siret
42019836800011
Code APE
722Z
Adresse
19 RUE DE RIDDER
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/02/2000
Siret
42019836800029
Code APE
722C
Adresse
6 RUE LAFERRIERE
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 A 6 BIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1998B1359335
Date d'ajout
26/08/2019
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1998B1359333
Date d'ajout
22/05/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
1998B1359331
Date d'ajout
11/02/2014
Description
Associé unique: SAS CELLA INFORMATIQUE, 109 rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris, 402 898 597 RCS PARIS.
Numéro d'observation
1998B1359330
Date d'ajout
11/02/2014
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 31-12-2013
Numéro d'observation
1998B135935
Date d'ajout
04/03/2003
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
1998B135934
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).