Entreprise : HOLDING COUSIN - SIREN 420 179 194
Identité
Dénomination
HOLDING COUSIN
SIREN (siège)
420 179 194
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
26/08/1998
Date de fin de la personne morale
22/09/2097
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet la prise de tous intérêts et participations dans toute société, affaire ou entreprise, la prestation de services, l'étude et l'assistance auprès des entreprises ; A titre accessoire, la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation, la gestion ou l'exploitation directe ou par voie de localisation d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec leurs accessoires ou dépendances inséparables, sur les terrains boisés et sur tous autres terrains que la société pourrait acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit ; et plus généralement toutes opérations financières, mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et à tous objet similaire ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1004300 EUR
Adresse du siège
les Besnardières 53120 Gorron FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUSIN JEAN-REMY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Gorron
Nom, Prénom(s)
COUSIN ANNE-ISABELLE
Nom d'usage
CRONIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Gorron
Nom, Prénom(s)
COUSIN HENRY , JEAN , REMY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Gorron
Dénomination
SODEFI AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mayenne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/08/1998
Siret
42017919400022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La société a pour objet la prise de tous intérêts et participations dans toute société, affaire ou entreprise, la prestation de services, l'étude et l'assistance auprès des entreprises ; A titre accessoire, la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation, la gestion ou l'exploitation directe ou par voie de localisation d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec leurs accessoires ou dépendances inséparables, sur les terrains boisés et sur tous autres terrains que la société pourrait acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit ; et plus généralement toutes opérations financières, mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et à tous objet similaire ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.
Adresse
les Besnardières
53120 , Gorron - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/08/1998
Siret
42017919400014
Code APE
741J
Adresse
ZA DE LA BOURDAISERIE
53120 , GORRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1214
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Transformation de la société à compter du 03/10/2019 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/10/2019 : Partant : COUSIN Isabelle, Gérant Nouveau : COUSIN Henry Jean Rémy, Directeur général Nouveau : CRONIER Anne-Isabelle, Directeur général Nouveau : SAS ADEVAL AUDIT (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : GRANGER Loïc, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : COUSIN Jean-Rémy, Gérant devient Président Journal:Ouest France du 15.11.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).