Entreprise : SCI DU PONT DU SOU - SIREN 420 152 522
Identité
Dénomination
SCI DU PONT DU SOU
SIREN (siège)
420 152 522
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
28/08/1998
Date de fin de la personne morale
31/12/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
L'acquisition l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous les immeubles batis ou non batis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition d'apport d'échange ou autrement notamment d'un ensemble immobilier sis à CEPIE et PIEUSSE département de l'Aude comprenant une maison de maitre et son parc divers logement batiment d'exploitation et diverses parcelles de terres
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
466493.99 EUR
Adresse du siège
LTD LE PONT DU SOU 11300 CEPIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DETOURS CLAIRE , GABRIELLE , MARIE , JOSEPHE
Nom d'usage
DEPREY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
DETOURS AXEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
DETOURS JORDANE
Nom d'usage
OLAGNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
DETOURS PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
DETOURS PIERRE , SALVY , PAUL , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
TRINIAC ISABELLE , PAULINE , JACQUELINE , JEANNE-MARIE
Nom d'usage
DETOURS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/08/1998
Siret
42015252200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous les immeubles batis ou non batis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition d'apport d'échange ou autrement notamment d'un ensemble immobilier sis à CEPIE et PIEUSSE département de l'Aude comprenant une maison de maitre et son parc divers logement batiment d'exploitation et diverses parcelles de terres
Autres Activités
L'acquisition l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous les immeubles batis ou non batis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition d'apport d'échange ou autrement notamment d'un ensemble immobilier sis à CEPIE et PIEUSSE département de l'Aude comprenant une maison de maitre et son parc divers logement batiment d'exploitation et diverses parcelles de terres
Adresse
LTD LE PONT DU SOU
11300 , CEPIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1418
Date d'ajout
10/04/2014
Description
Modification de l'objet social et des activités de l'établissement principal situé Lieu Dit "le Pont du Sou" 11300 Cépie à compter du 04/02/2014 Ancienne : La propriété et la gestion, à titre civil, d'un ensemble immobilier sis à Cépie et Pieusse, dans le département de l'Aude, comprenant une maison de maître et son parc, divers logements, bâtiments d'exploitation et diverses parcelles de terre. L'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement des biens sociaux. Nouvelle : L'acquisition l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous les immeubles batis ou non batis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition d'apport d'échange ou autrement notamment d'un ensemble immobilier sis à CEPIE et PIEUSSE département de l'Aude comprenant une maison de maitre et son parc divers logement batiment d'exploitation et diverses parcelles de terres JAL Le Petit Journal Aude 4 avril 2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
879
Date d'ajout
27/02/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2012 : + mise à jour associés Partant : DETOURS Henry, Gérant(e) Nouveau : DETOURS Isabelle, Pauline, Jacqueline, Jeanne-Marie, Gérant associé Nouveau : DEPREY Claire, Gabrielle, Marie, Josèphe, Associé Société Civile Nouveau : OLAGNE Jordane, Associé Société Civile Nouveau : DETOURS Axel, Associé Société Civile Nouveau : DETOURS Pierre, Salvy, Paul, Marie, Associé Société Civile Nouveau : DETOURS Philippe, Associé Société Civile Jal : la croix du midi édition aude du 23.02.2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOUX A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).